1959年9月在小学招初中班,由陈金元分管,宋如凡、张金生分别任校长。
1960年 副厂长兼任校长。
1962年张成士任校长、冯贵元任任书记。
1963年张成士任校长、书记。
1968年魏国章任校长、书记。
1969年藤瑞华任校长。
1970年张俊林任校长。
1976年王文奇任校长。
1979年3月张振东任校长。
1981年9月张刚任校长、李元洪任书记。
1983年4月李元洪任校长。
1983年年10月张时径任校长。
1986年8月―—1988年8月与太行中学联合办学。冯兴盛、郭忠社、武宝善先后任校长。
1988年8月长钢向社会招聘校长,傅联华中标任校长,刘金虎任书记。
1995年张作俭任校长,刘金虎任书记。
2000年6月牛天才任校长,刘金虎任书记。 2002年6月长钢向社会招聘校长,李秀民任校长、书记。
相关关键词:
山西省长钢中学历任领导历任领导 山西省长钢中学学校领导山西省 |